Renseignements sur toesStrom AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de toesStrom AG
- toesStrom AG a son siège social à Freienstein et est actif. Elle opère dans le domaine «Production et approvisionnement en électricité».
- toesStrom AG a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.01.2018. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-100.710.042.
- Il y a 11 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: 508 interior - paolini & partner KlG, Bacio Lupaio GmbH, Blumer Söhne & Cie AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.02.2000
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Freienstein-Teufen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.022.776-6
IDE/TVA
CHE-100.710.042
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Umweltfreundliche Elektrizitätserzeugung in dezentralen Kleinkraftwerken, insbesondere in der Region Zürcher Unterland; kann Liegenschaften mieten und vermieten, erwerben und verkaufen sowie alle Geschäfte tätigen, welche im Zusammenhang mit Liegenschaften vorkommen, insbesondere auch Liegenschaften verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 18.01.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Norbert Hutter AG | Elgg | <2004 | 17.01.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- toesStrom SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour toesStrom AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3998357, Registre du commerce Zurich, (20)
toesStrom AG, in Freienstein-Teufen, CHE-100.710.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3881693, Registre du commerce Zurich, (20)
toesStrom AG, in Freienstein-Teufen, CHE-100.710.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Norbert Hutter AG , in Elgg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3746589, Registre du commerce Zurich, (20)
toesStrom AG, in Freienstein-Teufen, CHE-100.710.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3043303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osterwalder, Rudolf, von Gaiserwald und Waldkirch, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Heinz, von Zürich, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.