Renseignements sur Tobesos Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tobesos Holding AG
- Tobesos Holding AG de Zürich est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières» et est actif.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 04.06.2013. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Tobesos Holding AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.038.627-8
IDE/TVA
CHE-162.785.221
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Hotel- und Gastrobereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bommer + Partner Treuhand KLG | Bern | 13.12.2012 | 03.06.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tobesos Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7213292, Registre du commerce Zurich, (20)
Tobesos Holding AG, in Zürich, CH-020.3.038.627-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, Publ. 6973990). Gemäss Erklärung vom 11.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft (CH-035.2.005.134-8), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6973990, Registre du commerce Zurich, (20)
Tobesos Holding AG, in Zürich, CH-020.3.038.627-8, Plattenstrasse 26, 8032 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Bewirtschaftung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Hotel- und Gastrobereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 935'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 935'000.00.
Aktien:
93'500 Namenaktien zu CHF 10.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 06.12.2012 1'250 Namenaktien zu CHF 100.00 der Sos & Vogel Hotels AG, in Zürich (CH-020.3.020.131-9) und 500 Namenaktien zu CHF 100.00 der SOS & Vogel Gastro AG, in Zürich (CH-020.3.027.141-8), wofür 17'500 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Sos, Tamas, von Schwerzenbach, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sos, Beatrice, von Schwerzenbach, in Maur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft (CH-035.2.005.134-8), in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.