Renseignements sur Tinova AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tinova AG
- Tinova AG a son siège social à Schöftland et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Stockage et logistique».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 28.06.2018.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Tinova AG est le suivant : CHE-100.155.784.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.05.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schöftland
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.004.663-6
IDE/TVA
CHE-100.155.784
Secteur
Stockage et logistique
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit technischen Produkten und Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang sowie Fabrikation und Handel mit Spritzguss- und anderen Kunststoffprodukten aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen gründen und erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rebex AG | Dietikon | 04.02.2011 | 27.06.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tinova AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4321855, Registre du commerce Argovie, (400)
Tinova AG, in Schöftland, CHE-100.155.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, Publ. 6018848).
Statutenänderung:
13.06.2018.
Zweck neu:
Handel mit technischen Produkten und Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang sowie Fabrikation und Handel mit Spritzguss- und anderen Kunststoffprodukten aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen gründen und erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thielscher, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Holziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rebex AG (CHE-108.586.946), in Dietikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freimann, Silvia, von Küsnacht (ZH), in Triengen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Läubli, Dr. Bernhard, von Seengen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6018848, Registre du commerce Argovie, (400)
Tinova AG, in Schöftland, CH-400.3.004.663-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2004, S. 2, Publ. 2147544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Dr. Jörg, von Oberuzwil, in Arth, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rebex AG (CHE-108.586.946)[CH-020.4.002.871-6], in Dietikon, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2147544, Registre du commerce Argovie, (400)
Tinova AG, in Schöftland, Spritzguss- und andere Kunststoffprodukte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.1998, S. 2854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidesa AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Dr. Jörg, von Oberuzwil, in Arth, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.