Adresse
c/o Eleftheria Alexiou
Leimbachstrasse 21
8041 Zürich
Renseignements sur Thyra GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Thyra GmbH
- Thyra GmbH est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Zürich.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 09.08.2016.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-379.205.420.
- À la même adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: COEMRE AG, CryoCare, Inh. Kalabus, Lern-Buddy KLG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.051.245-8
IDE/TVA
CHE-379.205.420
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Natur-Produkten griechischer und mediterraner Herkunft, insbesondere Olivenöl-Produkten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Kulturaustausches, insbesondere von interkulturell ausgerichteten Schulungs- und Begegnungsangeboten für Kinder und Erwachsene. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Thyra LLC
- Thyra Sarl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thyra GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2994687, Registre du commerce Zurich, (20)
Thyra GmbH, in Zürich, CHE-379.205.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, Publ. 2616051).
Domizil neu:
c/o Eleftheria Alexiou, Leimbachstrasse 21, 8041 Zürich.
Numéro de publication: 2616051, Registre du commerce Zurich, (20)
Thyra GmbH, in Zürich, CHE-379.205.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216619).
Domizil neu:
Brandschenkestrasse 38/40, 8002 Zürich.
Numéro de publication: 2216619, Registre du commerce Zurich, (20)
Thyra GmbH, in Zürich, CHE-379.205.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1171673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vorrias, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alexiou, Angeliki, griechische Staatsangehörige, in Athen (EL), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alexiou, Eleftheria, griechische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.