Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Haussener und Partner Notare AG
Monbijoustrasse 22
3001 Bern
Renseignements sur Thoracker-Immobilien AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.08.1976
Radiation du registre du commerce
31.08.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.003.975-4
IDE/TVA
CHE-102.375.049
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellung, Unterhalt und Verwaltung der im Thoracker in Muri bei Bern gemäss Bebauungsplan und Sonderbauvorschriften vorgesehenen Zentrumsbauten, wozu der Gesellschaft von den Eigentümern der Allmendparzelle Muri-Grundbuchblatt Nr. 2545 zu gegebener Zeit ein unentgeltliches Baurecht eingeräumt wird usw.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gerag Gewerberevisions AG | Bern | 23.07.2013 | 30.08.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thoracker-Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005827532, Registre du commerce Berne, (36)
Thoracker-Immobilien AG, in Bern, CHE-102.375.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672804). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Allianz Suisse Immobilien AG, in Wallisellen (CHE-105.837.520), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005672804, Registre du commerce Berne, (36)
Thoracker-Immobilien AG, in Bern, CHE-102.375.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358561).
Domizil neu:
c/o Haussener und Partner Notare AG, Monbijoustrasse 22, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernold, Matthias Johannes, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Michael Hans, von Zweisimmen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Ben Michael, von Küsnacht (ZH), in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005358561, Registre du commerce Berne, (36)
Thoracker-Immobilien AG, in Bern, CHE-102.375.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuen, Walter, von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernold, Matthias Johannes, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].