Adresse
c/o Roland Schlemper
Veia Soras 12
7460 Savognin
Renseignements sur Thomas-Schilder AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Thomas-Schilder AG
- Thomas-Schilder AG a son siège social à Savognin et est actif. Elle opère dans le domaine «Production du produits métalliques».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 11.11.2014. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Thomas-Schilder AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Heike Schlemper-Dischereit,
Roland Schlemper,
Alfred Graber Sen.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.02.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Savognin
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.004.981-8
IDE/TVA
CHE-108.055.264
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vertrieb von Schildern, Kunststoff- und Gussteilen der Marke "Thomas". Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GT Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG | Zug | <2004 | 16.09.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas-Schilder AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1815415, Registre du commerce Grisons, (350)
Thomas-Schilder AG, in Savognin, CHE-108.055.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719417). Gemäss Erklärung vom 04.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Die Gesellschaft ist nun ohne eingetragene Revisionsstelle. ].
Numéro de publication: 1719417, Registre du commerce Grisons, (350)
Thomas-Schilder AG, in Savognin, CHE-108.055.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 17, Publ. 5097468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GT Treuhand und Wirtschaftsprüfung AG, in Zug (CH-400.3.005.774-4), Revisionsstelle. Die Gesellschaft ist nun ohne eingetragene Revisionsstelle..
Numéro de publication: 5097468, Registre du commerce Grisons, (350)
Thomas-Schilder AG, in Savognin, CH-400.3.004.981-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2008, S. 9, Publ. 4515714).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlemper-Dischereit, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Freudenberg (DE), Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Schlemper, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Savognin, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.