Renseignements sur Thöny Bau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Thöny Bau AG
- Thöny Bau AG est actuellement actif et est dans le secteur Bâtiments général. Le siège social se trouve à Schiers.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.07.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-106.015.489.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.12.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schiers
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.004.763-5
IDE/TVA
CHE-106.015.489
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Erstellung von Bauten, die Durchführung von Umbauten und Renovationen aller Art, sowie die Durchführung sämtlicher Tätigkeiten im In- und Ausland, welche damit in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten und Immobilien erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alfina Revision AG | Chur | 11.10.2006 | 11.09.2016 | |
Tscharner & Partner | Chur | <2004 | 24.09.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thöny Bau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006088252, Registre du commerce Grisons
Thöny Bau AG, in Schiers, CHE-106.015.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927900).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Hans, von Schiers, in Luzein, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Thöny, Astrid, von Schiers, in Luzein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005927900, Registre du commerce Grisons
Thöny Bau AG, in Schiers, CHE-106.015.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny, Pablo Curdin, von Schiers, in Klosters-Serneus, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thöny, Hansandrea, von Schiers, in Schiers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Hans, von Schiers, in Luzein, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4023757, Registre du commerce Grisons, (350)
Thöny Bau AG, in Schiers, CHE-106.015.489, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2016, Publ. 3049717).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Pablo Curdin, von Schiers, in Klosters-Serneus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Thöny, Pablo Curdin, von Schiers, in Saas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thöny, Hans, von Schiers, in Luzein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Thöny, Hans, von Schiers, in Luzein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.