Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Therachon Holding GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.2015
Radiation du registre du commerce
02.07.2020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.015.302-6
IDE/TVA
CHE-181.754.563
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland einschliesslich deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland einrichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 19.08.2019 | 01.07.2020 | |
Ernst & Young AG | Basel | 28.12.2015 | 18.08.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Therachon Holding LLC
- Therachon Holding Sàrl
- Therachon Holding Ltd
- Therachon Holding AG
- Therachon Holding SA
- TherAchon Holding SA
- TherAchon Holding Ltd
- TherAchon Holding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Therachon Holding GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004926735, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Therachon Holding GmbH, in Basel, CHE-181.754.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906122). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Warner-Lambert Company AG, in Baar (CHE-102.924.387), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfizer Inc., in New York (US), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'413'460.68.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warner-Lambert Company AG (CHE-102.924.387) [ CH-170.3.001.137-7], in Baar, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'413'460.68.
Numéro de publication: HR02-1004906122, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Therachon Holding GmbH, in Basel, CHE-181.754.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dufour, Jeffrey William Harry, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004762673, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Therachon Holding AG, in Basel, CHE-181.754.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702423).
Statutenänderung:
12.11.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.11.2019 und Bilanz per 01.07.2019 mit Aktiven von CHF 68'489'693.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'490'483.30 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält 1 Stammanteil zu CHF 1'413'460.68.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Therachon AG, in Basel (CHE-466.925.801), gemäss Fusionsvertrag vom 12.11.2019 und Bilanz per 01.07.2019. Aktiven von 4'709'108.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 54'787'082.22, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 50'077'973.77, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Überschuldung und der Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Firma neu:
Therachon Holding GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Therachon Holding Sàrl) (Therachon Holding LLC).
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch aufgeführten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfizer Inc., in New York (US), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'413'460.68;
Dufour, Jeffrey William Harry, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tihanov, Simon, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.