Adresse
Rue Jardinière 153
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur Theia Holding SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Theia Holding SA
- Theia Holding SA à La Chaux-de-Fonds est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». Theia Holding SA est actif.
- La direction se compose de 7 personnes. L'entreprise a été fondée le 25.07.2019.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 19.03.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Theia Holding SA est le suivant : CHE-415.712.152.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Anita Rosalie Moosmann Affolter,
Julien Von Kaenel,
François Huguelet
les plus récents personnes habilitée à signer
Anita Rosalie Moosmann Affolter,
Lionel Houriet,
Mickael Risold,
Julien Von Kaenel,
Xavier Cuche
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.07.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.119.866-4
IDE/TVA
CHE-415.712.152
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Détention, administration et gestion de participations ainsi que conseil, la gestion, le management et tous services y relatifs, dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, à l'exception de toute prise de participation dans une société immobilière en Suisse.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Theia Holding SA
Numéro de publication: HR02-1005989541, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 22.03.2022, p. 0/1005433059). La procuration de Etienne Laurence May est radiée.
Administration:
Huguelet François, président, nommé directeur général, Von Kaenel Julien, jusqu'ici secrétaire, nommé directeur adjoint, Banderet Adrian, sous-directeur, Moosmann Affolter Anita Rosalie, nommée secrétaire et sous-directrice, Houriet Lionel, de Mont-Tramelan, à La Chaux-de-Fonds, et Risold Mickael, de Mont-Vully, à Val-de-Ruz, tous deux nommés sous-directeurs, lesquels signent collectivement à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Cuche Xavier, de et à Val-de-Ruz.
Numéro de publication: HR02-1005433059, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 04.11.2021, p. 0/1005327083). Signature collective à deux a été conférée à Banderet Adrian, de La Grande Béroche, à La Sagne, sous-directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Etienne Laurence May, de Le Mouret, à La Grande Béroche.
Numéro de publication: HR02-1005327083, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Theia Holding SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-415.712.152 (FOSC du 09.03.2021, p. 0/1005119619). Verlinden Johan Amelia F n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.