Filiales (1)
Renseignements sur Texner SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Texner SA
- Texner SA avec son siège à Granges VS est actif. Texner SA est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- Texner SA a été fondée le 17.07.1990.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.11.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Texner SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-102.462.599.
- Exactement à cette adresse il existe 9 autres entreprises actives. Cela comprend: Beltus Sàrl, Géroudet Confection Sàrl, Karacter Workwear Sàrl.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.07.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sierre
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.004.665-3
IDE/TVA
CHE-102.462.599
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Étude de marchés; import-export de produits en tous genres dans les domaines des matières textiles, des accessoires et des articles publicitaires.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ECSA Fiduciaire SA | Sion | 23.09.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | <2004 | 22.09.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Texner SA
Numéro de publication: HR02-1005336337, Registre du commerce Valais, (626)
Texner SA, à Sierre, CHE-102.462.599, société anonyme (No. FOSC 114 du 16.06.2021, Publ. 1005219556).
Nouvelle succursale:
Le Mont-sur-Lausanne (CHE-141.711.659).
Numéro de publication: HR02-1005219556, Registre du commerce Valais, (626)
Texner SA, à Sierre, CHE-102.462.599, société anonyme (No. FOSC 101 du 28.05.2021, Publ. 1005197297).
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 [précédemment: 1'000 actions au porteur de CHF 100.00]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Numéro de publication: HR02-1005197297, Registre du commerce Valais, (626)
Texner SA, à Sierre, CHE-102.462.599, société anonyme (No. FOSC 38 du 24.02.2021, Publ. 1005109302).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fischer, Jean Claude, de Sursee, à Chalais, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Fardel, Marta Agata, ressortissante polonaise, à Sion, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.