Renseignements sur Teufenthal Agrar GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Teufenthal Agrar GmbH
- Teufenthal Agrar GmbH a son siège social à Teufenthal AG, est actif et est active dans le domaine «Agriculture (diverse)».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 02.03.2011.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 14.03.2014.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-370.790.343.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.03.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Teufenthal (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.033.885-4
IDE/TVA
CHE-370.790.343
Secteur
Agriculture (diverse)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Pacht und Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Liegenschaften sowie Vermarktung von und Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen; kann sich an Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Teufenthal Agrar GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1398095, Registre du commerce Argovie, (400)
Teufenthal Agrar GmbH, in Teufenthal AG, CHE-370.790.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6137532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschi, Ernst, von Dürrenäsch, in Teufenthal AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Melchior, genannt Melk, von Sachseln, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Rohrer, Melchior und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6137532, Registre du commerce Argovie, (400)
Teufenthal Agrar GmbH, in Teufenthal AG, CH-400.4.033.885-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6063978).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Melchior, von Sachseln, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6063978, Registre du commerce Argovie, (400)
Teufenthal Agrar GmbH, in Teufenthal AG, CH-400.4.033.885-4, Styget 443, 5723 Teufenthal AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2011.
Zweck:
Pacht und Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Liegenschaften sowie Vermarktung von und Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen;
kann sich an Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 24.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rohrer, Melchior, von Sachseln, in Giswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bertschi, Ernst, von Dürrenäsch, in Teufenthal AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.