Renseignements sur Terrenum Bern AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Terrenum Bern AG
- Terrenum Bern AG est une Société anonyme basée à Bern. Terrenum Bern AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 02.05.1990 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 01.12.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-101.718.282.
- À la même adresse il existe 11 autres entreprises actives. Cela comprend: B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH, Bernacasa AG, Bramtec AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.020.648-9
IDE/TVA
CHE-101.718.282
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Vermittlung, Vermietung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kummer Treuhand AG | Langenthal | 01.12.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH | Bern | 16.07.2010 | 30.11.2023 | |
Fiduciaire MAREC Gérance SA | Marly | 24.04.2009 | 15.07.2010 | |
Offidass SA | Courtepin | <2004 | 23.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- RLW SA
- RLW SA.
- Atelier d'architecture RLW SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Terrenum Bern AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005898561, Registre du commerce Berne, (36)
Terrenum Bern AG, in Bern, CHE-101.718.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fuhrer, Jürg René, von Trubschachen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Elisabeth, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kummer Treuhand AG (CHE-107.149.885), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005642443, Registre du commerce Berne, (36)
Terrenum Bern AG, in Bern, CHE-101.718.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238203).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lutz, Elisabeth, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005238203, Registre du commerce Berne, (36)
Terrenum Bern AG, in Bern, CHE-101.718.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472325).
Statutenänderung:
29.06.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Liberale Baugenossenschaft "Liwo" Büren a.A., in Büren an der Aare (CHE-104.363.850), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'082'497.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 504'729.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die einzige Genossenschafterin der übertragenden Genossenschaft erhält 25 voll liberierte Namenaktien zu nom. CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 2'500.00 erhöht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Vermittlung, Vermietung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 102'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'025 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB. [Streichung der Bemerkung da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Martin, von Inkwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.