Renseignements sur Tembrix AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tembrix AG
- Tembrix AG à Chur est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». Tembrix AG est actif.
- La direction de l’entreprise Tembrix AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 24.05.1988.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.02.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Tembrix AG est le suivant : CHE-101.460.072.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Framach Invest AG, nay treuhand & beratung.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.05.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.013.595-3
IDE/TVA
CHE-101.460.072
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art; kann Management-, Finanzierungs-, Beratungs- und Treuhandfunktionen ausüben, Beratung von Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Finanzierung, Vermögensverwaltung und im Immobiliensektor erbringen sowie Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwerten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arne Nold, Treuhand- und Revisionsbüro | Chur | 30.05.2008 | 07.02.2011 | |
Restart AG | Zug | <2004 | 07.01.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tembrix AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005105682, Registre du commerce Grisons
Tembrix AG, in Chur, CHE-101.460.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148931).
Statutenänderung:
09.02.2021.
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 5'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4148931, Registre du commerce Grisons, (350)
Tembrix AG, in Chur, CHE-101.460.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, Publ. 6023302).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Souni (CY), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eschen (LI)].
Numéro de publication: 6023302, Registre du commerce Grisons, (350)
Tembrix AG, in Chur, CH-170.3.013.595-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 12, Publ. 5430696).
Statutenänderung:
25.01.2011.
Domizil neu:
Reichsgasse 42, 7000 Chur. Gemäss Erklärung vom 25.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavigelli, Mario, von Siat und Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Arne Nold, Treuhand- und Revisionsbüro (CH-350.1.004.117-1), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Marco, von Chur und Trun, in Urmein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.