Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur TELERAD SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.06.2008
Radiation du registre du commerce
27.06.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.011.696-7
IDE/TVA
CHE-114.362.349
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'un centre de radiologie et d'imagerie médicale, ainsi que toutes les opérations et activités qui s'y rapportent (cf. statuts pout but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 12.07.2021 | 26.06.2023 | |
BDO SA | Sion | 30.08.2013 | 11.07.2021 | |
BDO Visura (Valais) SA | Sion | 25.06.2008 | 29.08.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TELERAD SA
Numéro de publication: HR03-1005779649, Registre du commerce Valais, (626)
TELERAD SA, à Sion, CHE-114.362.349, société anonyme (No. FOSC 238 du 07.12.2021, Publ. 1005351494). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société anonyme 3R - Réseau Radiologique Romand SA (nouvellement 3R Swiss Imaging Network SA), à Sion (CHE-112.323.887). La société est radiée par suite de fusion.
Numéro de publication: HR02-1005351494, Registre du commerce Valais, (626)
TELERAD SA, à Sion, CHE-114.362.349, société anonyme (No. FOSC 132 du 12.07.2021, Publ. 1005247048).
Inscription ou modification de personne(s):
Brat, Hugues, ressortissant luxembourgeois, à Sion, président du conseil d'administration, directeur général, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Fournier, François, de Nendaz, à Chalais, directeur, avec signature collective à deux avec un administrateur;
Rentmeister, Michael, de Schaffhausen, à Grimisuat, directeur, avec signature collective à deux avec un administrateur.
Numéro de publication: HR02-1005247048, Registre du commerce Valais, (626)
TELERAD SA, à Sion, CHE-114.362.349, société anonyme (No. FOSC 128 du 05.07.2018, Publ. 4340161).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hohberger, Eric, de Meyrin, à Carouge GE, administrateur, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général;
Lehmann, Maurice, de Rafz, à Genève, administrateur, avec signature collective à deux avec un administrateur ou le directeur général;
Gratier, Tristan Marcel Jean Henri, de Neuchâtel, à Pully, administrateur, avec signature collective à deux;
BDO SA (CHE-278.511.546), à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Brat, Hugues, ressortissant luxembourgeois, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bussienne, Marine, ressortissante française, à Lyon (FR), administratrice, avec signature collective à deux;
Diez, Francisco, ressortissant français, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (FR), administrateur, avec signature collective à deux;
Faugier épouse Pham, Angèle, ressortissante française, à Caluire-et-Cuire (FR), administratrice, avec signature collective à deux;
Fournier, Dominique, de Nendaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-497.306.752), à Pully, organe de révision.