Renseignements sur Technische Betriebe Seon AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Technische Betriebe Seon AG
- Technische Betriebe Seon AG a son siège social à Seon et est actif. Elle opère dans le domaine «Production et approvisionnement en électricité».
- Technische Betriebe Seon AG a été fondée le 04.09.2017.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 24.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-280.163.354.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Hans Peter Dössegger,
Dr. Martin Jörg Sprenger,
Heinrich Baumann,
David Fischer
les plus récents personnes habilitée à signer
Sandro Marquardt,
Urs Felder,
Dr. Martin Jörg Sprenger,
David Fischer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Seon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.443.173-8
IDE/TVA
CHE-280.163.354
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erzeugung, Beschaffung, Speicherung, Übertragung, Verteilung und sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Versorgung der Gemeindegebiete der Einwohnergemeinden Seon und Egliswil und von Wiederverkäufern und Endkunden mit Elektrizität und Wärme, Beachtung der relevanten energiepolitischen Vorgaben sowie der damit verbundenen Zielzetzungen zur Energieeffizienz; kann ihre Leistungen auch ausserhalb der Gemeindegebiete der Einwohnergemeinden Seon und Egliswil erbringen, weitere Leistungen im Bereich der Versorgung mit leitungsgebundenen und nicht leitungsgebundenen Gütern erbringen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder diese erwerben sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 07.09.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Technische Betriebe Seon AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006092907, Registre du commerce Argovie, (400)
Technische Betriebe Seon AG, in Seon, CHE-280.163.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2023, Publ. 1005809440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Patrick, von Laufenburg, in Oeschgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Roger, von Aarwangen, in Boningen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Thomas, von Kloten, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Urs, von Hohenrain, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marquardt, Sandro, von Neuenhof, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005809440, Registre du commerce Argovie, (400)
Technische Betriebe Seon AG, in Seon, CHE-280.163.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005488177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walti, Otto, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härdi, Marcel, von Staufen, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Roger, von Aarwangen, in Boningen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005488177, Registre du commerce Argovie, (400)
Technische Betriebe Seon AG, in Seon, CHE-280.163.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004968094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Erich, von Heimiswil, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dössegger, Hans Peter, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walti, Otto, von Seon, in Seon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.