Renseignements sur Taverne Contheysanne SA en liquidation
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Taverne Contheysanne SA en liquidation
- Taverne Contheysanne SA en liquidation avec son siège à Conthey est en liquidation. Taverne Contheysanne SA en liquidation est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- Taverne Contheysanne SA en liquidation a 4 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 07.07.2011. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.813.987.
Direction (4)
les plus récents personnes habilitée à signer
Laurent Putallaz,
Georges Dayen,
Jean-Jacques Vergères,
Willy Aymon
Liquidateur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.10.1947
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Conthey
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.001.928-2
IDE/TVA
CHE-108.813.987
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un commerce en rapport avec l'achat et la vente de vins
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Taverne Contheysanne SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Taverne Contheysanne SA en liquidation
Numéro de publication: 6242850, Registre du commerce Valais, (626)
Taverne Contheysanne SA, à Conthey, CH-626.3.001.928-2, société anonyme (No. FOSC 21 du 01.02.2010, p. 24, Publ. 5471652).
Nouvelle raison sociale:
Taverne Contheysanne SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 28.06.2011.
Adresse de liquidation:
c/o Laurent Putallaz, Chemin des Ecoliers 1, 1964 Conthey.
Inscription ou modification de personne(s):
Aymon, Willy, de Ayent, à Conthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président];
Putallaz, Laurent, de Conthey, à Conthey, président des liquidateurs, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Dayen, Georges, de Conthey et Vétroz, à Conthey, liquidateur, avec Signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président];
Vergères, Jean-Jacques, de Conthey, à Conthey, liquidateur, avec Signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président].
Numéro de publication: 5471652, Registre du commerce Valais, (626)
Taverne Contheysanne SA, à Conthey, CH-626.3.001.928-2, société anonyme (FOSC no 142 du 25.07.2001, p. 5734).
Modification des statuts:
19.01.2010.
Nouvel organe de publication:
BO et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Personnes et signatures radiées:
Bichet, Ignace, de Conthey et Vétroz, à Sion, organe de révision;
Fumeaux, Jean-Paul, de Conthey et Vétroz, à Aubonne, organe de révision. Selon déclaration du conseil d'administration du 18.06.2009 et 20.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Registre du commerce Valais
Taverne Contheysanne SA, à Conthey, exploitation d'un commerce en rapport avec l'achat et la vente de vins, société anonyme (FOSC du 15.11.2000, no 223, p. 7770).
Personne et signature radiée:
Fumeaux, Gabriel, de Conthey et Vétroz, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.