Renseignements sur Tam AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Tam AG
- Tam AG avec son siège à Laupen ZH est actif. Tam AG est active dans le domaine «Commerce avec machines».
- L’entreprise a été fondée le 27.01.1975.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 18.01.2012. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Tam AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-103.929.996.
- À la même adresse comme Tam AG il sont inscrits 3 autres entreprises actives Cela comprend: Aktiengesellschaft Spörri & Co, Wald ZH, Milz Produkte AG, Tradepack AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.1975
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wald (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.925.664-8
IDE/TVA
CHE-103.929.996
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Maschinen und Geräten aller Art, hauptsächlich für die Gebiete Garten-, Land- und Forstwirtschaft; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Künzi Treuhand AG | Bubikon | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Tam Ltd
- Tam SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Tam AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6510320, Registre du commerce Zurich, (20)
Tam AG, in Wald ZH, CH-020.3.925.664-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S. 28, Publ. 4982008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wittwer, Liselotte, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Marcel, von Appenzell, in Wald ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Walter, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4982008, Registre du commerce Zurich, (20)
Tam AG, in Wald ZH, CH-020.3.925.664-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2000, S. 592).
Domizil neu:
Winkelstrasse 19, 8637 Laupen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi Treuhand AG (CH-020.3.915.428-6), in Bubikon, Revisionsstelle [bisher:Künzi Treuhand AG, in Rüti ZH].
Registre du commerce Zurich, (20)
Tam AG, bisher in W a n g e n - B r ü t t i s e l l e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.1998, S. 6808).
Statutenänderung:
19.01.2000.
Sitz neu:
W a l d Z H.
Domizil neu:
Chefistrasse 70, 8637 Laupen.
Zweck neu:
Handel mit Maschinen und Geräten aller Art, hauptsächlich für die Gebiete Garten-, Land- und Forstwirtschaft;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich, Revisionsstelle, Messerli, Lucie, von Kaufdorf, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Messerli, Andreas, von Kaufdorf, in Zürich, mit Einzelprokura;
Messerli, Nicole, von Kaufdorf, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Walter, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller-Wittwer, Liselotte, von Kreuzlingen, in Wald ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Künzi Treuhand AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.