Renseignements sur TAGESKLINIK BERN AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de TAGESKLINIK BERN AG
- TAGESKLINIK BERN AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des cabinets médicaux et dentaires. Le siège social se trouve à Bern.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.08.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise TAGESKLINIK BERN AG est inscrite sous l’IDI CHE-111.725.846.
- Aklin Ortho AG, Augenarztpraxis Dr. Adam AG, Augenarztpraxis Dr. Bachmann AG ont la même adresse comme TAGESKLINIK BERN AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. med. Stephan Ness,
Dr. Krisztina Katalin Slavei,
Winfried Hirschle
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. med. Stephan Ness,
Dr. Krisztina Katalin Slavei,
Winfried Hirschle,
Katja Muri,
Marianne Reinhardt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.06.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.4.033.247-7
IDE/TVA
CHE-111.725.846
Secteur
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Tagesklinik und das Anbieten verwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 06.06.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Accola | Bern | 24.11.2008 | 28.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- TAGESKLINIK BERN GMBH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour TAGESKLINIK BERN AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006113786, Registre du commerce Berne, (36)
TAGESKLINIK BERN AG, in Bern, CHE-111.725.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2024, Publ. 1006058270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Patrick Dr., von Rebstein, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ness, Stephan Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirschle, Winfried, von Bowil, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Slavei, Krisztina Katalin Dr., ungarische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006058270, Registre du commerce Berne, (36)
TAGESKLINIK BERN AG, in Bern, CHE-111.725.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954741).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ness, Stephan Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005954741, Registre du commerce Berne, (36)
TAGESKLINIK BERN AG, in Bern, CHE-111.725.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dippl, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muri, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhardt, Marianne, von Riehen, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.