Adresse
c/o Xavier Oulevey
Chemin du Grabe 28
1543 Grandcour
Renseignements sur Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative
- Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Grandcour.
- Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative a été fondée le 26.09.1961.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.09.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-101.875.591.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Nicolas Pradervand,
Xavier Oulevey,
Pascal Cusin,
Cyril Combremont,
Mathias Mayor
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.09.1961
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Grandcour
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.167.762-3
IDE/TVA
CHE-101.875.591
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Encourager l'élevage et améliorer le bétail par l'estivage et l'hivernage sur les pâturages que la société possède au territoire de la commune de Travers.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative
Numéro de publication: HR02-1005571120, Registre du commerce Vaud, (550)
Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative, à Grandcour, CHE-101.875.591 (FOSC du 13.11.2018, p. 0/1004496895).
Nouvelle adresse:
Chemin du Grabe 28, c/o Xavier Oulevey, 1543 Grandcour. Rossier Daniel, et Kaltenrieder Jacques, dont la signature est radiée, et Thöny Jürg, ne sont plus administrateurs. Pradervand Nicolas est nommé vice-président. Cusin Pascal, de Aubonne, à Grandcour, président, avec signature collective à deux, Oulevey Xavier, de Lucens, à Grandcour, secrétaire, avec signature collective à deux, et Combremont Cyril, de et à Grandcour, sans signature, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: HR02-1004496895, Registre du commerce Vaud, (550)
Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative, à Grandcour, CHE-101.875.591 (FOSC du 24.04.2015, p. 0/2117901).
Nouvelle adresse:
Chemin de Chesard 21, c/o Jacques Kaltenrieder, 1543 Grandcour. Oulevey Michel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Thöny Jürg est nommé vice-président. Kaltenrieder Jacques est nommé secrétaire et engage désormais la société par sa signature collective à deux.
Nouvel administrateur sans signature:
Pradervand Nicolas, de Corcelles-près-Payerne, à Grandcour.
Numéro de publication: 2117901, Registre du commerce Vaud, (550)
Syndicat d'Alpage des Parcs sur Travers Société coopérative, à Grandcour, CHE-101.875.591 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
chemin du Grabe 10, c/o Michel Oulevey, 1543 Grandcour. Mayor Willy, dont la signature est radiée, et Jean-Mairet Claude, inscrit sans signature, ne sont plus administrateurs. Rossier Daniel, qui n'est plus caissier, est élu président avec signature collective à deux.
Nouveaux administrateurs sans signature:
Mayor Mathias, de et à Grandcour, caissier, et Thöny Jürg, de Grüsch, à Grandcour.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.