Renseignements sur Swiss Ja GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Swiss Ja GmbH
- Swiss Ja GmbH a son siège social à Zollikofen, est actif et est active dans le domaine «Agences de voyage et voyagistes».
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 04.06.2018, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Swiss Ja GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-344.619.407.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.03.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zollikofen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.063.269-4
IDE/TVA
CHE-344.619.407
Secteur
Agences de voyage et voyagistes
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Unternehmen als auch in Bezug auf interkulturelle Fragen; Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen; Durchführung und Organisation von Kursen und Reisen; Handel mit und Verkauf von Konsumgütern, insbesondere Elektrogeräte; Durchführung von Presales- und Aftersales-Services, insbesondere Ingenieurleistungen in den Bereichen Informationstechnologie, Elektronik und Mechanik; Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Swiss Ja Ltd liab. Co
- Swiss Ja Sàrl
- Swiss Ja Sagl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Swiss Ja GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4265987, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Ja GmbH, in Zollikofen, CHE-344.619.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Jingle, von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dai, Wenjuan Dr., von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3295505, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Ja GmbH, in Zollikofen, CHE-344.619.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2080211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Li, Fuping, chinesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Jingle, von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2080211, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Ja GmbH (Swiss Ja Sàrl) (Swiss Ja Sagl) (Swiss Ja Ltd liab. Co), in Zollikofen, CHE-344.619.407, Bim Hasel 14, 3052 Zollikofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2015.
Zweck:
Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Unternehmen als auch in Bezug auf interkulturelle Fragen;
Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen;
Durchführung und Organisation von Kursen und Reisen;
Handel mit und Verkauf von Konsumgütern, insbesondere Elektrogeräte;
Durchführung von Presales- und Aftersales-Services, insbesondere Ingenieurleistungen in den Bereichen Informationstechnologie, Elektronik und Mechanik;
Verwertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Li, Jingle, von Zollikofen, in Zollikofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 270 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Li, Fuping, chinesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.