Renseignements sur SWISS FUND ADVISORS AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SWISS FUND ADVISORS AG
- SWISS FUND ADVISORS AG est active dans le secteur «Gestion de fonds» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Lutzenberg.
- La direction de l’entreprise SWISS FUND ADVISORS AG qui a été fondée le 15.05.2007, se compose de 3 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 24.06.2024.
- L’entreprise SWISS FUND ADVISORS AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.630.352.
- À la même adresse comme SWISS FUND ADVISORS AG il sont inscrits 4 autres entreprises actives Cela comprend: Confidema AG, IDNA GmbH, morgen + partner AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.05.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lutzenberg
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.061.262-5
IDE/TVA
CHE-113.630.352
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in- und ausländischen Vermögens privater und institutioneller Anleger und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, jedoch nicht die Tätigkeit als Kapitalanlagegesellschaft oder Kreditinstitut. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, veräussern und belasten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GMTC Treuhand & Consulting AG | St. Gallen | 22.05.2007 | 23.06.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SWISS FUND ADVISORS AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006065112, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
SWISS FUND ADVISORS AG, in Lutzenberg, CHE-113.630.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641687). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.06.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgen, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
GMTC Treuhand & Consulting AG (CHE-107.647.893), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krämer, Wolfgang, von Rapperswil-Jona, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005641687, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
SWISS FUND ADVISORS AG, in Lutzenberg, CHE-113.630.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reitelshöfer, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005398976, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
SWISS FUND ADVISORS AG, in Lutzenberg, CHE-113.630.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005379248).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reitelshöfer, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.