Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur SVFS Verein zur Förderung der Sicherheit in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.01.2001
Radiation du registre du commerce
03.06.2015
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.6.000.138-4
IDE/TVA
CHE-101.998.839
Secteur
Services de surveillance et de sécurité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verbesserung bestehender und Schaffung neuer Sicherheitslösungen zum Schutz vor kriminellen und elementaren Einflüssen, Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Orientierung interessierter Kreise und Personen sowie Anbieten von wirtschaftlichen und funktionellen Ideallösungen an Interessierte in Zusammenarbeit mit Behörden und Versicherungen
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- SVFS Verein zur Förderung der Sicherheit
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SVFS Verein zur Förderung der Sicherheit in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2184651, Registre du commerce Zoug, (170)
SVFS Verein zur Förderung der Sicherheit in Liquidation, in Zug, CHE-101.998.839, Verein (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 25, Publ. 5573612). Die Liquidation ist beendet. Der Verein wird gelöscht.
Numéro de publication: 5573612, Registre du commerce Zoug, (170)
SVFS Verein zur Förderung der Sicherheit, in Zug, CH-170.6.000.138-4, Verein (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2001, S. 681).
Name neu:
SVFS Verein zur Förderung der Sicherheit in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bortolini, Markus, von Engi, in Altendorf, Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häfeli, Markus, von Zürich, in Steinmaur, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuenberger, Daniel, von Trachselwald, in Ueberstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Randegger, Markus, von Zürich, in Maur, Rechnungsführer des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Rechnungsführer des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siedler, Valentin, von Volketswil, in Frauenfeld, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zoug, (170)
SVFS Verein zur Förderung der Sicherheit, Sitz Z u g .
Domizil:
Guggiweg 11, 6300 Zug, Verein (Neueintragung). Statutendatum 21.09.2000.
Zweck:
Verbesserung bestehender und Schaffung neuer Sicherheitslösungen zum Schutz vor kriminellen und elementaren Einflüssen, Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Orientierung interessierter Kreise und Personen sowie Anbieten von wirtschaftlichen und funktionellen Ideallösungen an Interessierte in Zusammenarbeit mit Behörden und Versicherungen.
Qualifizierte Tatbestände:
Mittel des Vereins: Mitgliederbeiträge, Erlös aus Aktionen und Veranstaltungen, Zuwendungen von öffentlichen Körperschaften und gemeinnützigen Institutionen sowie Zuwendungen Privater.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 5 Mitgliedern, Gruppenleiterkonferenz, Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Bortolini, Markus, Heimat Engi, in Altendorf, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfeli, Markus, Heimat Zürich, in Steinmaur, Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Daniel, Heimat Trachselwald, in Ueberstorf, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Randegger, Markus, Heimat Zürich, in Maur, Rechnungsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siedler, Valentin, Heimat Volketswil, in Frauenfeld, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.