Renseignements sur SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
- SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG avec son siège à Arboldswil est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG est actif.
- La direction se compose de 13 personnes. L'entreprise a été fondée le 17.12.1992.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.10.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BL est le suivant: CHE-105.812.566.
Direction (13)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christoph Küntzel,
Dominik Kägi,
Rolf Schlumpf,
Johannes Sutter,
Hans Sutter-Tschopp
les plus récents personnes habilitée à signer
Christoph Küntzel,
Dominik Kägi,
Rolf Schlumpf,
Christian Lindenberger,
Pascal Thönen
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arboldswil
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.916.032-5
IDE/TVA
CHE-105.812.566
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Ingenieur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 24.04.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Interfidag Treuhand AG | Pratteln | <2004 | 23.04.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sutter, Ingenieur- und Planungsbüro AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005307400, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG, in Arboldswil, CHE-105.812.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4441145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Tschopp, Margrit, von Arboldswil, in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tschopp-Meier, Christoph, von Ziefen, in Arboldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kocher, Hansruedi, von Aegerten, in Oberwil BL, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Dominik, von Zeiningen, in Mumpf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Küntzel, Christoph, von Dübendorf und Basel, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Schlumpf, Rolf, von Ziefen, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Lindenberger, Christian, von Fehren, in Fehren, mit Einzelunterschrift;
Rezvani, Saeid, von Basel, in Münchenstein, mit Einzelunterschrift;
Thönen, Pascal, von Reutigen, in Arboldswil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4441145, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG, in Arboldswil, CHE-105.812.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4061271).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Peter Jäckle AG' (CHE-302.707.477), in Laufen, gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 324'870.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 106'818.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numéro de publication: 4061271, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SUTTER, Ingenieur- und Planungsbüro AG, in Arboldswil, CHE-105.812.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2468321).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäckle, Peter, von Amriswil, in Laufen, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.