Renseignements sur Sushiman Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sushiman Sàrl
- Sushiman Sàrl est active dans le secteur «Autres services gastronomiques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Lausanne.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 21.02.2007.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.06.2012. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Sushiman Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.049.685-0
IDE/TVA
CHE-113.455.965
Secteur
Autres services gastronomiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Service traiteur spécialisé en cuisine asiatique, notamment japonaise; toute activité y relative; organisation de banquets et événements en tout genre; exploitation d'établissements publics.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sushiman Sàrl
Numéro de publication: 6725292, Registre du commerce Vaud, (550)
Sushiman Sàrl, à Lausanne, CH-550-1049685-0, service traiteur spécialisé en cuisine asiatique (FOSC du 27.07.2009, p. 28/5162440). Gong Tiantian, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 790 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Fung Wai Man, désormais titulaire de 800 parts de CHF 100.
Numéro de publication: 5162440, Registre du commerce Vaud, (550)
Sushiman Sàrl, à Lausanne, CH-550-1049685-0, service traiteur spécialisé en cuisine asiatique (FOSC du 27.11.2007, p. 20/4219432). Statuts modifiés le 29 juin 2009. Le capital social de CHF 80'000 est désormais divisé en 800 parts sociales de CHF 100.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Gong Tiantian, élue présidente des gérants, a maintenant 790 parts de CHF 100 et Fung Wai Man 10 parts de CHF 100. Selon déclaration des gérants du 29 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel.
Numéro de publication: 4219432, Registre du commerce Vaud, (550)
Sushiman Sàrl, à Lausanne, CH-550-1049685-0, service traiteur spécialisé en cuisine asiatique (FOSC du 27.02.2007, p. 16). Vulliemin Lionel, qui n'est plus associé ni gérant et dont la signature est radiée, a cédé sa part de CHF 1'000 à Fung Wai Man, de Chine, à Préverenges, nnouvel associé-gérant avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.