Renseignements sur Surval Gstaad GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Surval Gstaad GmbH
- Surval Gstaad GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des collèges. Le siège social se trouve à Gstaad.
- Surval Gstaad GmbH a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 26.07.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Surval Gstaad GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-108.262.389.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.06.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Saanen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.4.014.302-6
IDE/TVA
CHE-108.262.389
Secteur
Exploitation des collèges
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist das Führen einer internationalen Privatschule in Gstaad, insbesondere die schulische Ausbildung von Jugendlichen verschiedener Nationalitäten und alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Sicherheiten jeglicher Art für Verbindlichkeiten von anderen Gesellschaften, einschliesslich Gruppengesellschaften, einschliesslich Pfandrechte an oder treuhänderische Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder verbundenen Unternehmen oder Bürgschaften jeglicher Art, entgeltlich oder nicht, eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Progressia Société Fiduciaire et de Gestion SA | Fribourg | 28.03.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Veras Wirtschaftsprüfung AG | Fribourg | 03.05.2012 | 27.03.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Surval Gstaad Ltd liab. Co
- Gstaad International School GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Surval Gstaad GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005257511, Registre du commerce Berne, (36)
Surval Gstaad GmbH, in Saanen, CHE-108.262.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852987).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Pernille Mogensen, dänische Staatsangehörige, in Clarens (Montreux), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004852987, Registre du commerce Berne, (36)
Surval Gstaad GmbH, in Saanen, CHE-108.262.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macri, Adriano Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Jongny, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004770924, Registre du commerce Berne, (36)
Surval Gstaad GmbH, in Saanen, CHE-108.262.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004533907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naja, Marwan, von Cologny, in Cologny, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macri, Adriano Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Jongny, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chailly-Montreux (Montreux), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.