Renseignements sur Suntex AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Suntex AG
- Suntex AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de biens de consommation. Le siège social se trouve à Widnau.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 07.06.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Suntex AG est le suivant : CHE-108.501.536.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Amal Farag Eltaib Abdelmageed,
Maha Ali Mohamed Taha,
Riem Taha,
Ali M. Taha
les plus récents personnes habilitée à signer
Amal Farag Eltaib Abdelmageed,
Maha Ali Mohamed Taha,
Riem Taha,
Ali M. Taha
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Widnau
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.040.920-2
IDE/TVA
CHE-108.501.536
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit Textilien sowie Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kubus Revisions GmbH in Liquidation | Au (SG) | 11.03.2008 | 22.01.2012 | |
Buchhaltungs- und Revisionsbüro Alois Rütsche | Au (SG) | <2004 | 10.03.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Al Rayan + Partner AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Suntex AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005208824, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Suntex AG, in Widnau, CHE-108.501.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004777072).
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numéro de publication: HR02-1004777072, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Suntex AG, in Widnau, CHE-108.501.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, S.0, Publ. 6515052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meddeb, Hichem, von Schwanden GL, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abdelmageed, Amal Farag Eltaib, sudanesische Staatsangehörige, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Taha, Maha Ali Mohamed, sudanesische Staatsangehörige, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Taha, Riem, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6515052, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Suntex AG, in Widnau, CH-320.3.040.920-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2009, S. 7, Publ. 5424086).
Statutenänderung:
17.01.2012.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Textilien sowie Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubus Revisions GmbH, in Au SG (CH-320.4.050.690-8), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.