Adresse
c/o Razack Osseni
Rue des Jardins 24
1018 Lausanne
Renseignements sur STS Tronic Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de STS Tronic Sàrl
- STS Tronic Sàrl avec son siège à Lausanne est actif. STS Tronic Sàrl est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 05.11.2003.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 10.06.2020.
- L’entreprise STS Tronic Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-110.286.821.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.11.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.036.705-0
IDE/TVA
CHE-110.286.821
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but de fournir tous conseils et assistance dans l'ingénierie des microsystèmes ainsi que la vente et l'achat de tels systèmes; de réaliser et développer des prototypes de tels sytèmes (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières en liquidation | Lausanne | 03.11.2010 | 09.06.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour STS Tronic Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004907560, Registre du commerce Vaud, (550)
STS Tronic Sàrl, à Lausanne, CHE-110.286.821 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Tu Cao Thông, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 10'000 à l'associé Osseni Razack, maintenant de Lausanne, qui n'est plus président, reste seul gérant et continue à signer individuellement, désormais titulaire dee 2 parts de CHF 10'000. Statuts modifiés le 21 janvier 2020.
Nouveau but:
la société a pour but de fournir tous conseils et assistance dans l'ingénierie des microsystèmes ainsi que la vente et l'achat de tels systèmes;
de réaliser et développer des prototypes de tels sytèmes (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100, dont Osseni Razack est titulaire.
Communications aux associés:
par courrier écrit, par télécopie ou par courriel. Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières (CH-550-0065827-3) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 21 janvier 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numéro de publication: 5880150, Registre du commerce Vaud, (550)
STS Tronic Sàrl, à Lausanne, CH-550-1036705-0, conseils et assistance dans l'ingénierie des systèmes électroniques de mesure (FOSC du 11.11.2003, p. 14/1254662). Osseni Razack est élu président des gérants.
Nouvel organe de révision:
Sef société fiduciaire SA études juridiques, fiscales et financières (CH-550-0065827-3), à Lausanne.
Numéro de publication: 1254662, Registre du commerce Vaud, (550)
STS Tronic Sàrl, à Lausanne, rue des Jardins 24, c/o Razack Osseni. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
29 octobre 2003.
But:
conseils et assistance dans l'ingénierie des systèmes électroniques de mesure, de réglage et de commande, ainsi que le commerce de tels systèmes.
Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Osseni Razack, de France, à Lausanne, et Tu Cao Thông, de Chavannes-près-Renens, à Ecublens (VD), tous deux avec une part de CHF 10'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.