Renseignements sur Strasser AG Thun
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Strasser AG Thun
- Strasser AG Thun avec son siège à Thun est une Société anonyme du domaine «Fabrication et transformation des produits du bois». Strasser AG Thun est actif.
- Strasser AG Thun a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 06.09.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Strasser AG Thun est le suivant : CHE-102.376.468.
- Actuellement, 2 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.05.1971
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.008.123-2
IDE/TVA
CHE-102.376.468
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Schreiner-, Innenausbau- und Laborbauarbeiten sowie Handel mit Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Steiner & Partner AG | Zürich | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
16.05.2024 | actif | 15976/2023 | |
SUBLIDOT | 09.03.2017 | actif | 51886/2017 |
Dernières notifications FOSC pour Strasser AG Thun
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006123528, Registre du commerce Berne, (36)
Strasser AG Thun, in Thun, CHE-102.376.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024, Publ. 1006044752).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lädrach, Christoph, von Konolfingen, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strasser, Isabelle, von Thun, in Steffisburg, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006044752, Registre du commerce Berne, (36)
Strasser AG Thun, in Thun, CHE-102.376.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwander, Marcel, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005843438, Registre du commerce Berne, (36)
Strasser AG Thun, in Thun, CHE-102.376.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005527940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Kuno, von Thun und Wangen an der Aare, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feller, Martin, von Thun, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maurer, Benjamin, von Vechigen, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Isabelle, von Thun, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.