Filiales (1)
Renseignements sur Stöckli + Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stöckli + Partner AG
- Stöckli + Partner AG avec son siège à Zollikofen est actif. Stöckli + Partner AG est active dans le domaine «Peintre en bâtiment».
- Stöckli + Partner AG a été fondée le 25.04.1997.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 20.06.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.603.651.
- Il y a 8 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: ADVISORY OFFICE Paunovic, afca. ag, BauTox GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.04.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Münchenbuchsee
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.4.003.830-1
IDE/TVA
CHE-108.603.651
Secteur
Peintre en bâtiment
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Maler- und Gipsergeschäftes sowie anverwandte Tätigkeiten. Sie kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art erwerben, dauernd verwalten und veräussern, insbesondere auf dem Gebiet des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten und Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 19.04.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stöckli + Partner GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stöckli + Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005499245, Registre du commerce Berne, (36)
Stöckli + Partner AG, in Münchenbuchsee, CHE-108.603.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli-Blank, Eva, von Wittinsburg, in Kernenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oskan, Manuel, von Arbon, in Hindelbank, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004911674, Registre du commerce Berne, (36)
Stöckli + Partner AG, in Münchenbuchsee, CHE-108.603.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Peter René Dr., von Muri bei Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffer, Martin, von Mirchel, in Schlosswil (Grosshöchstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stöckli-Blank, Eva, von Wittinsburg, in Kernenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4203825, Registre du commerce Berne, (36)
Stöckli + Partner AG, in Münchenbuchsee, CHE-108.603.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166547).
Zweigniederlassung neu:
Grosshöchstetten (CHE-430.622.898).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.