Adresse
c/o KIBAG Kies Seewen
Acherli
6423 Seewen SZ
Renseignements sur Stiftung Zingel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Zingel
- Stiftung Zingel avec son siège à Seewen SZ est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Stiftung Zingel est actif.
- Stiftung Zingel a été fondée le 12.10.2009.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 27.09.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-115.133.372.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Rodrigue Bieri,
André Roland Bircher,
Georg Michael Erhardt,
Daniel von Euw,
Andreas Knobel
les plus récents personnes habilitée à signer
Rodrigue Bieri,
André Roland Bircher,
Georg Michael Erhardt,
Daniel von Euw,
Andreas Knobel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.10.2009
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Schwyz
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.7.014.998-8
IDE/TVA
CHE-115.133.372
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Das BLN Gebiet 1604 Lauerzersee ökologisch und landschaftlich aufzuwerten in dem sie Projekte von Schutzorganisationen und privaten Trägerschaften mit ähnlichen Zielsetzungen unterstützt; die ökologische und landschaftliche Optimierung im Einwirkungsgebiet des Steinbruchs Zingel im BLN Gebiet 1606 Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi, durch finanzielle Unterstützung von Projekten von Schutzorganisationen oder privaten Trägerschaften zu ermöglichen; durch Landkauf ausserhalb der BLN-Gebiete Realersatz bereit zu stellen für Parzellen innerhalb des Schutzgebietes; kann bei Bedarf auch eigene Projekte zur ökologischen und landschaftlichen Optimierung ausarbeiten und finanzieren.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Zingel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005299052, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Zingel, in Schwyz, CHE-115.133.372, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinegger, Mark, von Altendorf, in Schwyz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Desax, Theo, von Disentis/Mustér, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rodrigue, von Bern, in Steinen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bircher, André, von Stansstad, in Beckenried, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005054649, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Zingel, in Schwyz, CHE-115.133.372, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rodrigue, von Bern, in Steinen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3096327, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Zingel, in Schwyz, CHE-115.133.372, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2214565).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Rainer, von Wigoltingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.