Renseignements sur Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick'
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick'
- Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick' est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances). Le siège social se trouve à Kirchdorf BE.
- La direction de l’organisation Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick' qui a été fondée le 29.01.1943, se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.05.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-108.064.116.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.01.1943
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Kirchdorf (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.011.714-1
IDE/TVA
CHE-108.064.116
Secteur
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung unterstützt Menschen auf unbestimmte Zeit, einen Ort der Geborgenheit zu finden. Die Stiftung bewahrt einen christlich-ökumenischen Charakter.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Stübi AG | Toffen | 16.05.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG | Thun | 30.06.2022 | 15.05.2023 | |
STEINHAUSER Treuhand und Steuerberatung | Lyss | 07.06.2010 | 29.06.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wohn- und Ferienheim "Am Waldrand"
- Wohn- und Ferienheim 'Am Waldrand'
- Ferienheim für erholungsbedürftige Hausmütter und Hausfrauen
- Wohn- und Ferienheim Am Waldrand
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick'
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006026304, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick', in Kirchdorf (BE), CHE-108.064.116, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Marianna, von Trachselwald, in Oberbütschel (Rüeggisberg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Adrian, von Guggisberg, in Toffen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005747175, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick', in Kirchdorf (BE), CHE-108.064.116, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Spiez, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Stübi AG (CHE-107.215.631), in Toffen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005508430, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Wohngemeinschaft 'Alpenblick', in Kirchdorf (BE), CHE-108.064.116, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STEINHAUSER Treuhand und Steuerberatung (CHE-112.515.292), in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Spiez, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.