Renseignements sur Stiftung Werner Schwarz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Werner Schwarz
- Stiftung Werner Schwarz avec son siège à Liebefeld est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Stiftung Werner Schwarz est actif.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.06.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation Stiftung Werner Schwarz est inscrite sous l’IDI CHE-109.478.928.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Thomas Loosli,
Sara Plutino Marti,
Barbara Vogt Röthlisberger,
Roland Von Däniken,
Jean Pierre Marcel Rausis
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Loosli,
Sara Plutino Marti,
Barbara Vogt Röthlisberger,
Roland Von Däniken,
Jean Pierre Marcel Rausis
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Köniz
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.017.019-3
IDE/TVA
CHE-109.478.928
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erhaltung und Verbreitung des künstlerischen Werks von Werner Schwarz.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Schwarz Werner
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Werner Schwarz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006046130, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Werner Schwarz, in Köniz, CHE-109.478.928, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Hans Peter, von Arbon, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Thomas, von Eriswil, in Boll (Vechigen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005777512, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Werner Schwarz, in Köniz, CHE-109.478.928, Stiftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Anna Katharina, von Solothurn, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: HR02-1005759845, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Werner Schwarz, in Köniz, CHE-109.478.928, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Katharina, genannt Kathrin, von Bern, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.