Adresse
c/o Josef und Monika Zahner-Husistein
Spiezberg 33a
3700 Spiez
Renseignements sur Stiftung Wasserzyt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Wasserzyt
- Stiftung Wasserzyt avec son siège à Spiez est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Stiftung Wasserzyt est actif.
- La direction de l’organisation Stiftung Wasserzyt qui a été fondée le 20.03.2007, se compose de 5 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 07.04.2021.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-113.515.828.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Monika Zahner-Husistein,
Josef Zahner,
Daniel Husistein,
Esther Nievergelt
les plus récents personnes habilitée à signer
Monika Zahner-Husistein,
Josef Zahner,
Daniel Husistein,
Esther Nievergelt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Spiez
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.018.137-9
IDE/TVA
CHE-113.515.828
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Stiftung ist die Erhaltung und Förderung von Trinkwasser, das Sicherstellen des Zugangs zu Trinkwasser für Mensch und Tier im In- und Ausland, die Förderung des Wissens über Trinkwasser und Hilfe bei der Regeneration von verschmutztem Wasser. Die Stiftung kann von sich aus tätig werden oder sich an Aktionen beteiligen oder Aktionen unterstützen, die durch andere Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung durchgeführt werden. Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert und hat gemeinnützigen Charakter und ist politisch und konfessionell neutral.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kancz AG Consulting & Treuhand | Bern | 07.04.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revisions- und Treuhandbüro Rupf | Chur | 28.05.2010 | 06.04.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Wasserzyt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005142002, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Wasserzyt, in Spiez, CHE-113.515.828, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisions- und Treuhandbüro Rupf (CHE-415.345.987), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Josef, von Kaltbrunn, in Thun, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zahner-Husistein, Monika, von Werthenstein, in Spiez, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Husistein, Daniel, von Werthenstein, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nievergelt, Esther, von Zürich und Stallikon, in Hedingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kancz AG Consulting & Treuhand (CHE-272.201.863), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3287333, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Wasserzyt, in Spiez, CHE-113.515.828, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, Publ. 5650958).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisions- und Treuhandbüro Rupf (CHE-415.345.987), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Revisions- und Treuhandbüro Rupf (CH-350.9.000.459-9)].
Numéro de publication: 5650958, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Wasserzyt, in Thun, CH-092.7.018.137-9, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 3, Publ. 4017222).
Urkundenänderung:
05.02.2010.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
c/o Josef und Monika Zahner-Husistein, Spiezberg 33a, 3700 Spiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Marcel, von St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner-Husistein, Monika, von Werthenstein, in Spiez, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Husistein, Monika, in Thun];
Revisions- und Treuhandbüro Rupf (CH-350.9.000.459-9), in Chur, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.