Adresse
c/o Urs Rutschmann
Alpenstrasse 30
4950 Huttwil
Renseignements sur Stiftung uruma
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung uruma
- Stiftung uruma avec son siège à Huttwil est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Stiftung uruma est actif.
- Stiftung uruma a été fondée le 24.05.2013.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.04.2018. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Stiftung uruma est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-179.058.773.
- Juchoose GmbH, Jumiru Holding AG, uruma Holding AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Urs Rutschmann,
Christine Rutschmann-Rothenbühler,
Marcel Arnet
les plus récents personnes habilitée à signer
Urs Rutschmann,
Christine Rutschmann-Rothenbühler,
Marcel Arnet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.05.2013
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Huttwil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.7.057.192-7
IDE/TVA
CHE-179.058.773
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Erbringung von Leistungen an gemeinnützige Institutionen auf kommunaler, regionaler, kantonaler, nationaler und internationaler Ebene. Die Stiftung erbringt ihre Leistungen hauptsächlich in den folgenden Bereichen: Zuwendungen an Institutionen, die gemeinnützige, medizinische Hilfe in Krieg und Frieden erbringen, wie beispielsweise die Organisation der médecins sans frontières oder Amnesty International; Zuwendungen an gemeinnützige Institutionen, die medizinische und soziale Hilfe an Strassenkinder leisten; Zuwendungen an gemeinnützige Tierschutz-, Umwelt und Menschenrechtsorganisationen in der Schweiz und im Ausland. Die Stiftung kann zu diesem Zweck Tochtergesellschaften gründen sowie Beteiligungen aller Art an Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszwecke. Die Stiftung kann sich mit anderen Stiftungen mit gleicher oder ähnlicher Zielsetzung vereinigen.. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Martin Mahler Treuhand GmbH | Engelberg | 17.04.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Franz Haas Treuhand AG | Meggen | 30.12.2016 | 16.04.2018 | |
Franz Haas Treuhand | Meggen | 29.05.2013 | 29.12.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung uruma
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4175057, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung uruma, in Huttwil, CHE-179.058.773, Stiftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, Publ. 3256473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franz Haas Treuhand AG (CHE-423.162.495), in Meggen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin Mahler Treuhand GmbH (CHE-105.657.840), in Engelberg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3256473, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung uruma, in Huttwil, CHE-179.058.773, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2124831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franz Haas Treuhand, in Meggen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz Haas Treuhand AG (CHE-423.162.495), in Meggen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2124831, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung uruma, in Huttwil, CHE-179.058.773, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz Haas Treuhand (CHE-105.525.486), in Meggen, Revisionsstelle [bisher: Franz Haas Treuhand (CH-100.1.023.576-3)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.