Renseignements sur Stiftung Tannacker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Tannacker
- Stiftung Tannacker de Moosseedorf est active dans le domaine «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées» et est actif.
- Stiftung Tannacker a 10 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 18.09.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-105.887.630.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. Sydney Peter Allanson,
Dr. Heinrich Rohner,
Peter Mathys,
Adrian Felix Thomas Ulrich Wiesmann,
Maria Elisabeth Schenk Jenzer
les plus récents personnes habilitée à signer
Marlies Haller,
Dr. Sydney Peter Allanson,
Roman Wyss,
Maria Elisabeth Schenk Jenzer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.05.1978
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Moosseedorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.7.006.913-0
IDE/TVA
CHE-105.887.630
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt den Betrieb einer Institution für die Erbringung von stationären, teilstationären und ambulanten Betreuungs- und Pflegeleistungen in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Freizeit zur Förderung der Selbstbestimmung, der Eigenverantwortung und der gesellschaftlichen Teilhabe erwachsener Menschen mit einer kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigung. Sie ist in erster Linie für im Kanton Bern wohnhafte oder heimatberechtigte Menschen mit Beeinträchtigungen aus allen Bevölkerungskreisen bestimmt ohne Rücksicht auf soziale Stellung und Konfession. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 23.06.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH | Bern | 13.12.2019 | 22.06.2023 | |
TeamTreuhandBern AG | Münchenbuchsee | 22.10.2007 | 12.12.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Zentrum Tannacker
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Tannacker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006132125, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Tannacker, in Moosseedorf, CHE-105.887.630, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Detreköy, Claus, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Marlies, von Bolligen, in Bern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005776200, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Tannacker, in Moosseedorf, CHE-105.887.630, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005660981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CHE-112.434.067), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005660981, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Tannacker, in Moosseedorf, CHE-105.887.630, Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohr Staub, Marianne, von Staufen, in Ostermundigen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubin-Walthert, Käthi, von Reichenbach im Kandertal, in Heimberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ast, Beat, von Wimmis, in Heimberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allanson, Sydney Peter Dr., von Ipsach, in Ipsach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mathys, Peter, von Bern, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohner, Heinrich Dr., genannt Heiner, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Roman, von Grindelwald, in Steffisburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.