Renseignements sur Stiftung Sunnmatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Sunnmatt
- Stiftung Sunnmatt avec son siège à Kehrsatz est une Fondation du domaine «Autres activités sociales». Stiftung Sunnmatt est actif.
- L’organisation a été fondée en 28.03.2007 et a 3 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 14.12.2020.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-113.536.084.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.03.2007
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Kehrsatz
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.037.163-9
IDE/TVA
CHE-113.536.084
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt, sozialtherapeutische Einrichtungen, Beratungsstellen, Präventionsdienste, Wohngemeinschaften, Arbeitsstätten oder andere Dienste zu unterstützen, fördern, errichten und zu betreiben. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Blaser Treuhand AG | Köniz | 16.04.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fibag Treuhand AG Laupen | Laupen | 03.04.2007 | 15.04.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Sunnmatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005046233, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sunnmatt, in Kehrsatz, CHE-113.536.084, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Fritz, von Walkringen, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3357559, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sunnmatt, in Kehrsatz, CHE-113.536.084, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, Publ. 2574865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aubert, Martin, von Salvenach, in Wabern (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Daniela, von Zürich, in Kehrsatz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindenbacher, Kurt, von Hasle bei Burgdorf, in Kehrsatz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaller, Fritz, von Walkringen, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Martin, von Diemtigen, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2574865, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sunnmatt, in Kehrsatz, CHE-113.536.084, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Bernhard, von Beinwil am See, in Wabern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindenbacher, Kurt, von Hasle bei Burgdorf, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.