Renseignements sur Stiftung Sunneschyn Meiringen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Sunneschyn Meiringen
- Stiftung Sunneschyn Meiringen est active dans le secteur «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Meiringen.
- L’organisation a été fondée en 01.04.2004 et a 15 personnes à la direction.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 24.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-110.604.281.
Direction (15)
les plus récents membres du conseil de fondation
Daniela Willi,
Helmut Finkel,
Susanne Huggler,
Hermann Marti,
lic. iur. Urs Gasche
les plus récents personnes habilitée à signer
Michael Schwery,
Cindy Hofmann,
Margrit Abplanalp,
Rosmarie Ritzi-Helbling,
Walter Andreas Gossweiler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.04.2004
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Meiringen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.016.512-8
IDE/TVA
CHE-110.604.281
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Schulungs-, Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Erhaltung der körperlichen und geistigen Selbständigkeit von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit einer kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigung. Sie ist in erster Linie für im Kanton Bern wohnhafte oder heimatberechtigte Menschen mit einer Behinderung aus allen Bevölkerungskreisen bestimmt ohne Rücksicht auf soziale Stellung und Konfession. Insbesondere führt die Stiftung die Institution Sunneschyn Meiringen für Menschen mit einer kognitiven und körperlichen Behinderung mit Schulheim, Werkstätten und Wohnangeboten gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung und der kantonalen Sozialhilfegesetzgebung. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | 24.09.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anderegg Treuhand | Meiringen | 19.05.2009 | 23.09.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Sunneschyn Meiringen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006136417, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sunneschyn Meiringen, in Meiringen, CHE-110.604.281, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Treuhand (CHE-105.798.311), in Meiringen, Revisionsstelle;
John, Heike Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Guttannen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CHE-105.798.216), in Meiringen, Revisionsstelle;
Gossweiler, Walter Andreas, von Neftenbach, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates, dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer];
Hofmann, Cindy, von Grossaffoltern, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates, dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer];
Ritzi-Helbling, Rosmarie, von Rapperswil-Jona und Meiringen, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates, dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer];
Schwery, Michael, von Riederalp, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates, dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer.
Numéro de publication: HR02-1005711788, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sunneschyn Meiringen, in Meiringen, CHE-110.604.281, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, Eva Barbara, von Hasliberg, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegg-Ley, Christine, von Münchenbuchsee und Berneck, in Brienz BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finkel, Helmut, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Daniela, von Schmitten (FR), in Schattenhalb, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pozvek, Manfred, von Avers, in Meiringen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grenchen];
Wyss, Johannes, von Habkern, in Unterseen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abplanalp, Margrit, von Innertkirchen, in Innertkirchen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates, dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer;
Gossweiler, Walter Andreas, von Neftenbach, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer;
Hofmann, Cindy, von Grossaffoltern, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer;
John, Heike Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Guttannen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer;
Ritzi-Helbling, Rosmarie, von Rapperswil-Jona und Meiringen, in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates dem Geschäftsführer oder dem stellvertretenden Geschäftsführer.
Numéro de publication: HR02-1005317149, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Sunneschyn Meiringen, in Meiringen, CHE-110.604.281, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118778).
Urkundenänderung:
02.09.2021.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Schulungs-, Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Erhaltung der körperlichen und geistigen Selbständigkeit von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit einer kognitiven oder mehrfachen Beeinträchtigung. Sie ist in erster Linie für im Kanton Bern wohnhafte oder heimatberechtigte Menschen mit einer Behinderung aus allen Bevölkerungskreisen bestimmt ohne Rücksicht auf soziale Stellung und Konfession. Insbesondere führt die Stiftung die Institution Sunneschyn Meiringen für Menschen mit einer kognitiven und körperlichen Behinderung mit Schulheim, Werkstätten und Wohnangeboten gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung und der kantonalen Sozialhilfegesetzgebung. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.