Adresse
c/o Röm.-kath. Zentralkommision des Kantons Zürich
Hirschengraben 66
8001 Zürich
Renseignements sur Stiftung St. Magdalena zu Rheinau
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung St. Magdalena zu Rheinau
- Stiftung St. Magdalena zu Rheinau a son siège social à Zürich et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Stiftung St. Magdalena zu Rheinau a été fondée le 06.06.2001.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.11.2022.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-109.709.140.
- Entreprises avec la même adresse: Pensionskasse für Angestellte der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich, Stiftung Zürcher Generalvikariat.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Barbara Winter-Werner,
Luis Miguel Ribeiro Varandas,
Philipp Georg Norbert Sigrist,
Rolf Maria Raichle,
Rudolf Gugelmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Barbara Winter-Werner,
Luis Miguel Ribeiro Varandas,
Liliane Gross,
Urs Länzlinger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.06.2001
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.000.872-5
IDE/TVA
CHE-109.709.140
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Einrichtung und Betrieb eines in ökumenischer Offenheit geführten Hauses der Stille und Besinnung in einem zur Anlage des ehemaligen Klosters Rheinau bzw. der in Auflösung befindlichen Psychiatrischen Klinik Rheinau gehörenden Gebäude oder Gebäudeteil durch Etablierung einer christlichen Ordensgemeinschaft; ökumenische Nutzung der Kapelle St. Magdalena, auch "Spitzkirche" genannt; Aufwertung der Klosterkirche durch Bereitstellung funktioneller Annexräumlichkeiten, in welchen insbesondere kirchliche, kulturelle und kommunale Anlässe der römisch-katholischen und der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rheinau sowie der politischen Gemeinde Rheinau durchgeführt werden können.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 30.09.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung St. Magdalena zu Rheinau
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005614839, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung St. Magdalena zu Rheinau, in Zürich, CHE-109.709.140, Stiftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, S.0, Publ. 3027017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annen, Josef, von Schwyz, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnüriger, Benno, von Lauerz, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribeiro Varandas, Luis Miguel, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winter-Werner, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gugelmann, Rudolf, von Rheinau, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raichle, Rolf Maria, von Volketswil, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Philipp, von Meggen, in Rheinau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3027017, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung St. Magdalena zu Rheinau, in Zürich, CHE-109.709.140, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1740773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henrici, Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zihlmann, René, von Escholzmatt, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Josef, von Schwyz, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnüriger, Benno, von Lauerz, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Liliane, von Bad Zurzach, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Länzlinger, Urs, von Mosnang, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1740773, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung St. Magdalena zu Rheinau, in Zürich, CHE-109.709.140, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2002, S. 22, Publ. 341154). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.