Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Missione Cattolica Italiana del Birseck
Weidenstrasse 8
4147 Aesch BL
Renseignements sur Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.06.2001
Radiation du registre du commerce
08.01.2020
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Aesch (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.004.668-8
IDE/TVA
CHE-109.342.476
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Gewährleistung der Sozialwerke 'Missione Cattolica Italiana del Birseck'. Die Stiftung führt die Begegnungsstätte 'Ritrovo' in Münchenstein und unterstützt insbesondere bedürftige Personen und Familien mit Kindern im Kreise der 'Missione Cattolica Italiana del Birseck'.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004798397, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation, in Aesch (BL), CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198365). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 05.11.2019 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 3198365, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation, in Aesch (BL), CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Restano, Erminia, italienische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, Kassierin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin;
Blunschi-Schneider, Leo, von Basel und Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruess, Wilhelm, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1232203, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck, in Aesch BL, CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 5, Publ. 5757812).
Name neu:
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.]. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 13.11.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng-Bannwarth, Max I., von Stüsslingen, in Münchenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanoni-Pola, Dr. Adriano G.E., von Brusio, in Aesch BL, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei-Restano, Erminia, italienische Staatsangehörige, in Arlesheim, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oechslin-De Marchi, Karl Heinrich, von Einsiedeln, in Dornach, Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blunschi-Schneider, Leo, von Reinach BL und Basel, in Reinach BL, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rega, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Lausen, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruess, Wilhelm, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].