Renseignements sur Stiftung Signalhalle Steinen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Signalhalle Steinen
- Stiftung Signalhalle Steinen avec son siège à Steinen est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Stiftung Signalhalle Steinen est actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.09.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Stiftung Signalhalle Steinen.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.10.1996
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Steinen
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.0.008.485-9
IDE/TVA
CHE-110.401.588
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betriebsfähige Erhaltung schweizerischer Eisenbahnsicherungsanlagen im Bahnhof SBB, Steinen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRL AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft Luzern | Luzern | 22.09.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Imhof Treuhand AG, Schwyz | Schwyz | 24.12.2012 | 21.09.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Signalhalle Steinen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005296325, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Signalhalle Steinen, in Steinen, CHE-110.401.588, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4308031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof Treuhand AG, Schwyz (CHE-108.116.322), in Schwyz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRL AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft Luzern (CHE-106.433.562), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4308031, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Signalhalle Steinen, in Steinen, CHE-110.401.588, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6990350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dilling, Daniel, von Dürnten, in Steinen, Rechnungsführer (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollack, Markus, von Luzern, in Steinen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller, Fabian, von Trimbach, in Olten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Imhof Treuhand AG, Schwyz (CHE-108.116.322), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Imhof Treuhand AG, Schwyz].
Numéro de publication: 6990350, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Signalhalle Steinen, in Steinen, CH-130.0.008.485-9, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, S. 0, Publ. 6490890).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof Treuhand AG, Schwyz (CH-130.0.000.273-5), in Schwyz, Revisionsstelle;
Dilling, Daniel, von Dürnten, in Steinen, Rechnungsführer (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift;
Vollack, Markus, von Luzern, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.