Renseignements sur Stiftung Science et Cité
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Science et Cité
- Stiftung Science et Cité a son siège social à Bern, est actif et est active dans le domaine «Recherche et développement».
- La direction se compose de 10 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 08.07.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-110.406.634.
- Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) sont inscrites à la même adresse.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Farida Khali,
Sarah Christina Bütikofer,
Dr. Cristina Malva Maria Elia Ott,
Océane Camille Céline Dayer,
Dr. Björn Müller
les plus récents personnes habilitée à signer
Farida Khali,
Dr. Björn Müller,
Nicola Manuel Forster,
Tiina Anneli Stämpfli,
Philipp Burkard
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.10.1998
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.020.001-0
IDE/TVA
CHE-110.406.634
Secteur
Recherche et développement
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung fördert in der Gesellschaft Verständnis für und Verständigung über Ziele und Wirkungen der Wissenschaft durch kritische Auseinandersetzung; sie fördert in der Wissenschaft Verständnis für und Verständigung über Anliegen und Bedürfnisse der Gesellschaft durch konstruktiven Dialog; sie schlägt Brücken zwischen Wissenschaft und Gesellschaft durch Öffnung der wissenschaftlichen Tätigkeit gegenüber der Allgemeinheit.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 03.04.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 09.06.2017 | 02.04.2024 | |
Gfeller + Partner AG | Bern | 04.02.2009 | 08.06.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Science et Cité
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Science et Cité
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006078028, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Science et Cité, in Bern, CHE-110.406.634, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2024, Publ. 1005999131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khali, Farida Selma, von Niederglatt, in Fribourg, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bütikofer, Sarah Christina, von Ersigen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005999131, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Science et Cité, in Bern, CHE-110.406.634, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chaperon, Danielle Prof. Dr., von Saint-Gingolph, in Lausanne, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005769015, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Science et Cité, in Bern, CHE-110.406.634, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zavaritt, Giovanni Augusto Dr., von Frauenfeld, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elia Ott, Cristina Malva Maria Dr., von Alto Malcantone, in Sonvico (Lugano), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.