Renseignements sur Stiftung Schlosshof
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Schlosshof
- Stiftung Schlosshof est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Alpnach Dorf.
- L’organisation a été fondée en 01.10.1999 et a 4 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 09.05.2023.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce OW avec l’IDI CHE-110.409.897.
- Entreprises avec la même adresse: BoMaine AG, IMFELD ARCHITEKTUR / BAUÖKONOMIE AEC, Semi Private Jet II AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Regula Gerig-Bucher,
Kerstin Wallimann Reinhard,
lic. iur. Monika Brunner
les plus récents personnes habilitée à signer
Regula Gerig-Bucher,
Kerstin Wallimann Reinhard,
lic. iur. Monika Brunner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.10.1999
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Alpnach
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.7.002.113-7
IDE/TVA
CHE-110.409.897
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erhaltung des Schlosshofes. Sie renoviert und unterhält den Schlosshof und sorgt für eine sinnvolle und zweckmässige Nutzung.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RohrerTreuhand AG | Sachseln | 04.09.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Urs Küchler Treuhand AG | Alpnach | 28.04.2010 | 03.09.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Schlosshof
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005741617, Registre du commerce Obwald, (140)
Stiftung Schlosshof, in Alpnach, CHE-110.409.897, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005485078).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 6055 Alpnach Dorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Esther, von Eschenbach (SG) und Oberägeri, in Alpnach, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Dina, von Alpnach, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerig-Bucher, Regula, von Kerns und Spiringen, in Alpnach Dorf (Alpnach), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Monika, von Luzern und Inwil, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wallimann Reinhard, Kerstin, von Kerns und Alpnach, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005485078, Registre du commerce Obwald, (140)
Stiftung Schlosshof, in Alpnach, CHE-110.409.897, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344355).
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA), in Luzern.
Numéro de publication: HR02-1005344355, Registre du commerce Obwald, (140)
Stiftung Schlosshof, in Alpnach, CHE-110.409.897, Stiftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984227).
Domizil neu:
c/o Esther Oberholzer, Grunz 3, 6055 Alpnach Dorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter-Schönenberg, Edith, von Lungern und Altwis, in Alpnachstad (Alpnach), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Esther, von Eschenbach (SG) und Oberägeri, in Alpnach, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Dina, von Alpnach, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.