Renseignements sur Stiftung Schloss Laupen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Schloss Laupen
- Stiftung Schloss Laupen est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation des bibliothèques et musées. Le siège social se trouve à Laupen BE.
- La direction de l’organisation Stiftung Schloss Laupen qui a été fondée le 26.11.2012, se compose de 11 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 05.01.2022.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-460.898.318.
- Asplenium Pflanzplanung Martin Zweifel, GRAFIKREICH AG, History Projects GmbH ont la même adresse comme Stiftung Schloss Laupen.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil de fondation
Louis René Casali,
Regula Ruprecht-Merz,
Martin Reber,
Jürg Truog,
Urs Balsiger
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.11.2012
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Laupen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.7.055.559-3
IDE/TVA
CHE-460.898.318
Secteur
Exploitation des bibliothèques et musées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Erwerbung, dauernde Erhaltung und Pflege im Sinne der Denkmalpflege des im 12. Jahrhundert errichteten Schlosses Laupen samt seiner Ausstattung sowie den Park- und Gartenanlagen. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Alte Stadtringmauer mit Wehrgang zu richten. Die Öffnung des Schlosses zur Besichtigung und Benutzung zu musealen Zwecken. Die Benützung des Schlosses und seiner Umgebung für angemessene kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen in den dafür geeigneten Räumen, soweit dadurch das Schloss und die Anlage weder gefährdet, noch sonstwie beeinträchtigt werden. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
axalta Revisionen AG | Düdingen | 19.08.2021 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Düdingen | 29.11.2012 | 18.08.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Schloss Laupen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005373095, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Laupen, in Laupen, CHE-460.898.318, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273659).
Domizil neu:
Schloss 1, 3177 Laupen BE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casali, Louis René, von Bern, in Bösingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005273659, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Laupen, in Laupen, CHE-460.898.318, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4128345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CORE Revision AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balsiger, Urs, von Thurnen, in Laupen BE (Laupen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truog, Jürg, von Grüsch, in Clavaleyres, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, Peter, von Trubschachen, in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bürgisser, Nicolas Emil, von Giffers, in Giffers, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hirsig, Hans, von Amsoldingen, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehmann, Hans Rudolf, von Worb, in Kriechenwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mürner, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Wileroltigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
axalta Revisionen AG (CHE-251.456.357), in Düdingen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4128345, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Schloss Laupen, in Laupen, CHE-460.898.318, Stiftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470717).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORE Revision AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle [bisher: Cotting Revisions AG].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.