Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Stiftung Prof. Klaus Zeeb
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.04.2009
Radiation du registre du commerce
25.02.2014
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Fischenthal
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.001.593-7
IDE/TVA
CHE-114.829.465
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt Zur-Verfügung-Stellung von Mitteln für die Erforschung und Unterstützung von diversen Forschungsprojekten im Bereich der angewandten Ethologie. Des Weiteren verwaltet und nutzt die Stiftung insbesondere den Nachlass von Prof. Klaus Zeeb durch Verbreitung und Weiterentwicklung seiner wissenschaftlichen Forschungsarbeiten im Nutztierbereich. Die Stiftung kann auch Schulung in diesem Bereich unterstützen und finanzieren.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 28.04.2009 | 06.01.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Prof. Klaus Zeeb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1364441, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Prof. Klaus Zeeb, in Fischenthal, CHE-114.829.465, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6796660). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 14.03.2013 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numéro de publication: 6796660, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Prof. Klaus Zeeb, in Fischenthal, CH-020.7.001.593-7, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 24, Publ. 6030404).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Numéro de publication: 6030404, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Prof. Klaus Zeeb, in Fischenthal, CH-020.7.001.593-7, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 25, Publ. 5983098). Mit Verfügung des Amtes für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich vom 28.01.2011 wurden Gebhard Frick, Andreas Kurtz, Martina Neuschwander-Kurtz und Dr. Klaus Zeeb als Mitglieder des Stiftungsrates suspendiert. Die Unterschriften sind erloschen. Dr. Marco Lanter wurde als interimistisches Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift eingesetzt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Gebhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurtz, Andreas, von Basel, in Fischenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeeb, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschwander-Kurtz, Martina, von Küsnacht ZH, in Fischenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Dr. Marco, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.