Adresse
c/o S. Nadig
Langhaldenstrasse 11
8803 Rüschlikon
Renseignements sur Stiftung Pfadfinderheim Rüschlikon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Pfadfinderheim Rüschlikon
- Stiftung Pfadfinderheim Rüschlikon est actuellement actif et est dans le secteur Exploiter des logements de vacances. Le siège social se trouve à Rüschlikon.
- L’organisation a été fondée en 21.09.1968 et a 6 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.07.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDI d'organisation est CHE-103.517.984.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil de fondation
Eric Utzinger,
Sabine Bär-Graf,
Daniel Riniker,
Jennifer Rossiter,
Sabine Nadig
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.09.1968
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Rüschlikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.904.411-7
IDE/TVA
CHE-103.517.984
Secteur
Exploiter des logements de vacances
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bau und Betrieb eines Heimes für die Rüschliker Pfadfinder.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Burger Treuhand AG | Horgen | 28.07.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro | Rüschlikon | 23.12.2009 | 27.07.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Pfadfinderheim Rüschlikon
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006090019, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Pfadfinderheim Rüschlikon, in Rüschlikon, CHE-103.517.984, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jasmin, von Freienbach, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utzinger, Eric, von Bachenbülach, in Thalwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burger Treuhand AG (CHE-101.821.709), in Horgen, Revisionsstelle [bisher: in Zug].
Numéro de publication: HR02-1005788215, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Pfadfinderheim Rüschlikon, in Rüschlikon, CHE-103.517.984, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, S.0, Publ. 3671037).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630). [Eintrag auf Grund des geänderten Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 07.02.2022.]
Numéro de publication: 3671037, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Pfadfinderheim Rüschlikon, in Rüschlikon, CHE-103.517.984, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 37, Publ. 5409918). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Karin, von Adliswil und Horgen, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbrunnen, Thomas, von Zweisimmen, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Flavio, von Urnäsch, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riniker, Tina, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vouillamoz, Damien, von Nendaz, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro (CH-020.1.910.954-8), in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bär-Graf, Sabine, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossiter, Jennifer, von Bettlach, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riniker, Daniel, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Jasmin, von Freienbach, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burger Treuhand AG (CHE-101.821.709), in Zug, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.