Renseignements sur Stiftung Pensionskasse Vanoli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Pensionskasse Vanoli
- Stiftung Pensionskasse Vanoli est actuellement actif et est dans le secteur Exploitation d'un société des caisses de retraite. Le siège social se trouve à Immensee.
- La direction se compose de 7 personnes. L'organisation a été fondée le 15.12.2008.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 16.06.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-114.633.896.
- Entreprises avec la même adresse comme Stiftung Pensionskasse Vanoli: Bebau AG, C. Vanoli AG, Bauunternehmung, C. Vanoli Holding AG.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Cyril Zweifel,
Martina Crivelletto-Frei,
Marco Vanoli,
Innocente Vanoli,
Marcel Widmer
les plus récents personnes habilitée à signer
Cyril Zweifel,
Martina Crivelletto-Frei,
Marco Vanoli,
Innocente Vanoli,
Marcel Widmer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.2008
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Küssnacht (SZ)
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.7.014.096-3
IDE/TVA
CHE-114.633.896
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Durchführung der beruflichen Vorsorge und deren Ausführungsbestimmungen durch Gewährung von Leistungen im Alter, bei Tod und bei Invalidität für die Arbeitnehmer der Stifterin und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell verbundenen Unternehmen; Durchführung der obligatorischen beruflichen Vorsorge im Rahmen des BVG sowie der nicht obligatorischen beruflichen Vorsorge.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner | Schwyz | 19.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Pensionskasse Vanoli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005770268, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Pensionskasse Vanoli, in Küssnacht (SZ), CHE-114.633.896, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jolidon, Séverine, von Les Enfers, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweifel, Cyril, von Glarus Süd, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005227139, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Pensionskasse Vanoli, in Küssnacht (SZ), CHE-114.633.896, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palumbo, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Obfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jolidon, Séverine, von Les Enfers, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004945521, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stiftung Pensionskasse Vanoli, in Küssnacht (SZ), CHE-114.633.896, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strollo, Carmen, von St. Antoni, in Wangen an der Aare, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crivelletto-Frei, Martina, von Sursee, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.