Renseignements sur Stiftung Netzwerk
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Netzwerk
- Stiftung Netzwerk est actuellement actif et est dans le secteur Autres activités sociales. Le siège social se trouve à Rüti ZH.
- La direction de l’organisation Stiftung Netzwerk est composée de 8 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.06.2022.
- L’organisation Stiftung Netzwerk est inscrite sous l’IDI CHE-108.406.435.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Tiziano Menghini,
Erika Klossner-Locher,
Carlo Alberto Joseph Wolfisberg Nievergelt,
Eduard Schubiger,
Katrin Liscioch
les plus récents personnes habilitée à signer
Tiziano Menghini,
Erika Klossner-Locher,
Carlo Alberto Joseph Wolfisberg Nievergelt,
Eduard Schubiger,
Katrin Liscioch
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.04.1998
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Rüti (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.000.576-3
IDE/TVA
CHE-108.406.435
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Unterstützung sozial benachteiligter Menschen im Zürcher Oberland und den angrenzenden Gebieten, namentlich durch Schliessung von Lücken in der bestehenden sozialen Versorgung; kann sozial Benachteiligte insbesondere Unterstützen, indem sie Wohnraum oder Arbeit anbietet oder vermittelt, Beratungs- oder Betreuungsdienste anbietet oder in Ausnahmefällen Finanzhilfe leistet.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HPM Revisionsgesellschaft AG | Freienbach | 15.12.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Kaimana Family Office GmbH | Wald (ZH) | 15.06.2006 | 14.12.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Netzwerk
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005488791, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Netzwerk, in Rüti (ZH), CHE-108.406.435, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933535).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menghini, Tiziano, von Poschiavo, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3933535, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Netzwerk, in Rüti (ZH), CHE-108.406.435, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & F Revisionen GmbH, in Bäretswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Freienbach, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1795581, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Netzwerk, in Rüti ZH, CHE-108.406.435, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575684). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wymann, Christian, von Beckenried, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T & F Revisionen GmbH (CHE-103.525.179), in Bäretswil, Revisionsstelle [bisher: T & F Revisionen GmbH].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.