Renseignements sur Stiftung Mayhaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Mayhaus
- Stiftung Mayhaus est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Erlach.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 16.05.2019.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-109.353.563.
- À la même adresse comme Stiftung Mayhaus il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Galerie Mayhaus GmbH, Steiner & Zingg Kunstauktionen GmbH.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Ilja Steiner,
René Steiner,
Stefan Julius Nussli,
Dolores Denaro
les plus récents personnes habilitée à signer
Ilja Steiner,
René Steiner,
Stefan Julius Nussli,
Dolores Denaro
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.06.1974
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Erlach
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.7.004.210-4
IDE/TVA
CHE-109.353.563
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwaltung und Förderung des malerischen Werks des Stifters durch Ausstellungen, Publikationen, An- und Verkäufe; Interessenvertretung bezüglich der Arbeiten des Stifters über Paul Klee; Verwaltung der Sammlung des Stifters, wobei dem Stiftungsrat zusteht, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel An- und Verkäufe zu beschliessen, um vor allem die Sammlung junger Schweizer Künstler zu fördern und zu erweitern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fondation Mayhaus
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Mayhaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004631226, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Mayhaus, in Erlach, CHE-109.353.563, Stiftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590573).
Domizil neu:
Galsstrasse 3, 3235 Erlach.
Numéro de publication: HR02-1004590573, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Mayhaus, in Erlach, CHE-109.353.563, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, S.0, Publ. 2351497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Christof, von Ried bei Kerzers, in Erlach, Mitglied, Sekretär, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Ilja, von Ringgenberg (BE), in Erlach, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2351497, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Mayhaus, in Erlach, CHE-109.353.563, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2254207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Andres Dr., von Arni BE, in Erlach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüdeli, Hans Rudolf, von Bellach, in Erlach, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denaro, Dolores, von Wyssachen, in Erlach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, René, von Ringgenberg BE, in Erlach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Christof, von Ried bei Kerzers, in Erlach, Mitglied und Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussli, Stefan Julius, von Bern, in Erlach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.