Renseignements sur Stiftung martha Kunz und Rolf Hohmeister
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung martha Kunz und Rolf Hohmeister
- Stiftung martha Kunz und Rolf Hohmeister a son siège social à Bad Ragaz et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Recherche et développement».
- Stiftung martha Kunz und Rolf Hohmeister a été fondée le 21.11.1995.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.04.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-110.399.649.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: SkulptuRagaz Stiftung, Stiftung Triennale der Skulptur Bad Ragartz / Vaduz.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
Dr. iur. Michael Josef Schöbi,
Dr. Rolf Hohmeister,
Dr. Daniella Bachmann Gall
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. iur. Michael Josef Schöbi,
Dr. Rolf Hohmeister,
Dr. Daniella Bachmann Gall
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.11.1995
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Bad Ragaz
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.7.039.657-8
IDE/TVA
CHE-110.399.649
Secteur
Recherche et développement
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erforschung und Behandlung von Rheuma-Krankheiten, namentlich durch Förderung der Aus- und Weiterbildung, durch Unterstützung von entsprechenden Projekten und Publikationen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RT Treuhand AG | Altstätten | 22.01.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stiftung Kunz Martha und Hohmeister Rolf
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung martha Kunz und Rolf Hohmeister
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005449154, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Martha Kunz und Rolf Hohmeister, in Bad Ragaz, CHE-110.399.649, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2011, S.0, Publ. 6344350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöbi, Dr. Josef, von Berneck, in Altstätten, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöbi, Michael Josef, von Berneck, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6344350, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Martha Kunz und Rolf Hohmeister, in Bad Ragaz, CH-320.7.039.657-8, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 11, Publ. 4608954).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RT Treuhand AG (CH-320.3.048.679-5), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher:RT Rheintaler Treuhand AG].
Numéro de publication: 4608954, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung Martha Kunz und Rolf Hohmeister, in Bad Ragaz, CH-320.7.039.657-8, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2007, S. 13, Publ. 3735006).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen (CH-320.8.061.496-5).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.