Renseignements sur Stiftung Helsenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Helsenberg
- Stiftung Helsenberg a son siège social à Meiringen et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées».
- L’organisation a été fondée le 12.03.1983.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 06.11.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation Stiftung Helsenberg est inscrite sous l’IDI CHE-105.891.181.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil de fondation
Katharina Maya Demmel,
Lilian Jäger,
Dr. Peter Josef Oeschger,
Andreas Michel,
Dr. Barbara Hochstrasser
les plus récents personnes habilitée à signer
Lukas Bischler,
Katharina Maya Demmel,
Lilian Jäger,
Mark Schmocker,
John Schmocker
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.1983
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Schattenhalb
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.7.002.894-3
IDE/TVA
CHE-105.891.181
CHE-116.313.066 TVA
Secteur
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Sie bezweckt die Beratung Behinderter, insbesondere psychisch Behinderter der Region und angrenzender Gebiete, die Einrichtung und den Betrieb geeigneter Arbeitsstätten, um den Behinderten eine ihrer Invalidität entsprechende Tätigkeit und Verdienstmöglichkeiten zu bieten (Arbeit in einer geschützten Werkstätte, Arbeitstraining, soziale Eingliederung, Rehabilitation), die Schaffung von weiteren Einrichtungen, wie Beratungsstellen, Wohnheimen, etc. und die Unterstützung von minderbemittelten Patienten der Stifterin. Die Stiftung kann zur Erreichung des vorgenannten Zwecks alle geeigneten Vorkehrungen treffen und Rechtsgeschäfte abschliessen, insbesondere auch Liegenschaften erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | 13.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Helsenberg-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Helsenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005877377, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Helsenberg, in Schattenhalb, CHE-105.891.181, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859896).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demmel, Katharina Maya, von Unterseen, in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Michel, Katharina Maya, in Appenzell Steinegg (Rüte)].
Numéro de publication: HR02-1005859896, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Helsenberg, in Schattenhalb, CHE-105.891.181, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424867).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli-Zopfi, Yvonne, von Hasliberg, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischler, Lukas, von Basel, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005424867, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Helsenberg, in Schattenhalb, CHE-105.891.181, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nufer, Urs, von Ringgenberg (BE), in Meiringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Lilian, von Surses, in Stans, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Michel, Katharina Maya, von Unterseen, in Appenzell Steinegg (Rüte), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates;
Oeschger, Peter Dr., von Mettauertal, in Ringgenberg BE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Kehrli-Zopfi, Yvonne, von Hasliberg, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Schmocker, John, von Ringgenberg (BE), in Ringgenberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin];
Schmocker, Mark, von Ringgenberg (BE), in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Vizepräsidenten des Stiftungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.